Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Saxer Unternehmungen AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.10.2005
Cancellazione dal registro delle imprese
26.01.2012
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Thun
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.9.017.309-5
IDI/IVA
CHE-332.311.144
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Verwaltung von Immobilien und weitere Dienstleistungen im Immobiliensektor. Kann sich an weiteren Unternehmungen beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Saxer Enterprises Ltd
- Saxer Enterprises SA
- BFV AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Saxer Unternehmungen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6520346, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Saxer Unternehmungen AG, in Thun, CH-092.9.017.309-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2008, S. 4, Publ. 4631654).
mit Hauptsitz in:
Oberhofen am Thunersee. Infolge Verlegung des Hauptsitzes an den Sitz der Zweigniederlassung in Thun wurde diese Zweigniederlassung aufgehoben. Der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4631654, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BFV AG, in Thun, CH-092.9.017.309-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2005, S. 5, Publ. 3052504).
mit Hauptsitz in:
Spiez.
Firma neu:
Saxer Unternehmungen AG.
Uebersetzungen der Firma:
(Saxer Entreprises SA) (Saxer Enterprises Ltd.).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-092.3.017.199-1.
Firma Hauptsitz neu:
Saxer Unternehmungen AG (Saxer Entreprises SA) (Saxer Enterprises Ltd.).
Hauptsitz neu:
Oberhofen am Thunersee.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV].
Zweck Hauptsitz:
[Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Streichung von Herby Peter Saxer von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saxer, Herby Peter, von Zürich und Hägglingen, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Spiez, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3052504, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BFV AG, in Thun, CH-092.9.017.309-5, Hofstettenstrasse 15, 3600 Thun, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
BFV AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Spiez.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
07.07.2005 (letzte SHAB-Publikation: Nr. 134 vom 13.7.2005, S. 4).
Zweck Hauptsitz:
Verwaltung von Immobilien und weitere Dienstleistungen im Immobiliensektor. Kann sich an weiteren Unternehmungen beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.
Eingetragene Personen:
Saxer, Herby Peter, von Zürich und Hägglingen, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Spiez, Präsident, mit Einzelunterschrift.