Informazioni su SAPPHIRE Consulting GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SAPPHIRE Consulting GmbH
- SAPPHIRE Consulting GmbH a Horriwil è una Società a garanzia limitata nel ramo «Fornitura di servizi informatici». SAPPHIRE Consulting GmbH è attiva.
- La dirigenza è composta di una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 18.02.2015. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda SAPPHIRE Consulting GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-116.033.388.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.09.2010
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Horriwil
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.048.746-2
IDI/IVA
CHE-116.033.388
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt: Unterstützung und Beratung von Kunden bei der Evaluation von Software in diversen Bereichen, Erstellung von Konzepten für Systemarchitekturen sowie andere IT relevanten Infrastrukturen. Entwicklung und Vertrieb von Software oder Lizenzen, sowie Bereitstellung von Internet Dienstleistungen. Sie kann sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SAPPHIRE Treasury GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SAPPHIRE Consulting GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1996257, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SAPPHIRE Consulting GmbH, in Uttigen, CHE-116.033.388, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7125186). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Horriwil im Handelsregister des Kantons Solothurn eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1996475, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SAPPHIRE Consulting GmbH, bisher in Uttigen, CHE-116.033.388, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7125186).
Statutenänderung:
11.02.2015.
Sitz neu:
Horriwil.
Domizil neu:
Theilmattweg 5, 4557 Horriwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beglinger, Men Flurin, von Glarus Süd, in Horriwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Uttigen].
Numero di pubblicazione: 7125186, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SAPPHIRE Consulting GmbH, in Uttigen, CH-036.4.048.746-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2013, Publ. 7114116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunder, Simon, von Vechigen, in Herzogenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beglinger, Men Flurin, von Glarus Süd, in Uttigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.