Informazioni su Santenberg Industrie AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Santenberg Industrie AG
- Santenberg Industrie AG è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario». La sede si trova a Luzern.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 08.09.2010.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 02.02.2017.
- L’IDI segnalata è CHE-115.970.273.
- Aziende con lo stesso indirizzo: ALC Suisse AG, ASN Aircargo Service Network GmbH, B & I Fashion AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.09.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.791.873-5
IDI/IVA
CHE-115.970.273
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb von und Handel mit Beteiligungen an anderen Gesellschaften; Wirtschaftsberatung, Finanzierung von Projekten; Verwaltung des eigenen Vermögens; Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich des Industriesektors; nationaler und internationaler Handel mit Waren aller Art, insbesondere Handel mit Maschinen sowie Consulting und Marketing im Bereich der Verwaltung von Beteiligungen und im Bereich Handels- und Projektgeschäfte; Erwerb, Registrierung, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Wertschriften, Patenten, Lizenzen und Schutzrechten aller Art; Tätigung von Finanz-, Anlage- und Treuhandgeschäften aller Art; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte; Erwerb, Verwaltung, Finanzierung von und Handel mit Immobilien.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MSZ Group AG Zug | Zug | 11.03.2013 | 08.04.2015 | |
Swiss International Advisory Group AG | Luzern | 14.09.2010 | 10.03.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- IBEX Industrie Holding AG
- IBEX Industrie Holding SA
- IBEX Industrie Holding Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Santenberg Industrie AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3322571, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Santenberg Industrie AG, in Luzern, CHE-115.970.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3203475).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Pius, von Egolzwil, in Egolzwil, Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Werner, von Zürich, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3203475, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IBEX Industrie Holding AG, in Luzern, CHE-115.970.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, Publ. 3058627).
Statutenänderung:
18.11.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Santenberg Maschinen AG, in Sachseln (CHE-111.717.901), gemäss Fusionsvertrag vom 18.11.2016 und Bilanz per 01.11.2016. Aktiven von CHF 1'857'788.14 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 458'225.74 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Santenberg Industrie AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Erwerb von und Handel mit Beteiligungen an anderen Gesellschaften;
Wirtschaftsberatung, Finanzierung von Projekten;
Verwaltung des eigenen Vermögens;
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich des Industriesektors;
nationaler und internationaler Handel mit Waren aller Art, insbesondere Handel mit Maschinen sowie Consulting und Marketing im Bereich der Verwaltung von Beteiligungen und im Bereich Handels- und Projektgeschäfte;
Erwerb, Registrierung, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Wertschriften, Patenten, Lizenzen und Schutzrechten aller Art;
Tätigung von Finanz-, Anlage- und Treuhandgeschäften aller Art;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte;
Erwerb, Verwaltung, Finanzierung von und Handel mit Immobilien.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Numero di pubblicazione: 3058627, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IBEX Industrie Holding AG, in Luzern, CHE-115.970.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2015, Publ. 2087099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunze, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Wolkenstein (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunze, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Chemnitz (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.