Informazioni su Sanpfist AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sanpfist AG
- Sanpfist AG con sede a Messen è attiva. Sanpfist AG è attiva nel ramo «Fabbricazione di mangimi».
- L’azienda è stata costituita nel 29.01.1990 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 29.05.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-108.765.029.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.01.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Messen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-244.3.000.091-1
IDI/IVA
CHE-108.765.029
Ramo economico
Fabbricazione di mangimi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Produktion und Handel von und mit Futter- und Nahrungsmitteln vornehmlich auf Biobasis sowie den Handel mit Waren aller Art; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen; ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | <2004 | 28.05.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sanpfist AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006042579, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Sanpfist AG, in Messen, CHE-108.765.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2016, Publ. 3101235).
Statutenänderung:
23.05.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Mit Erklärung vom 23.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Solothurn (CH-260.9.000.017-8), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister-Senn, Nicole, von Trachselwald, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Leonie-Seline, von Langnau im Emmental, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3101235, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Sanpfist AG, in Messen, CHE-108.765.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6679412).
Domizil neu:
Hauptstrasse 58, 3254 Messen.
Numero di pubblicazione: 6679412, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Sanpfist AG, in Messen, CH-244.3.000.091-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S. 15, Publ. 5490732).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Ulrich, von Trachselwald, in Belp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Diessbach bei Büren, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Pfister-Senn, Nicole, von Trachselwald, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.