Indirizzo
c/o Susanne Schroff
Flühgasse 33d
8008 Zürich
Informazioni su Sanni Foundation
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sanni Foundation
- Sanni Foundation opera nel settore «Altri servizi sociali» ed è attualmente attiva. La sede è a Zürich.
- C'é 8 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 12.07.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-116.350.446.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: MoreB AG, SchroffInvest AG.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Corinne Evelyne Fischer,
Daniel-Noah Schroff,
Ursina Barbara Schneider-Bodmer,
Hans Rudolf Merz,
Dr. Thomas M. Kirchhofer
i più recenti aventi diritto di firma
Corinne Evelyne Fischer,
Daniel-Noah Schroff,
Ursina Barbara Schneider-Bodmer,
Hans Rudolf Merz,
Dr. Thomas M. Kirchhofer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.12.2010
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.001.723-0
IDI/IVA
CHE-116.350.446
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Durchführung von eigenen sozialen oder wohltätigen Projekten im In- und Ausland im Bereich Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, Bekämpfung von Armut, Gesundheitsförderung sowie Bestärkung von Frauen. Sie kann soziale und wohltätige Projekte anerkannter Hilfsorganisationen finanziell in den vorgenannten Bereichen unterstützen. Die Stiftung kann in Unternehmen investieren, die sich im sozialen Bereich engagieren, sowie Hilfe zur Selbsthilfe leisten an Kleinstunternehmen in Entwicklungsländern. Die Stiftung hat keinen Erwerbszweck und erstrebt keinen Gewinn.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 11.05.2011 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 17.12.2010 | 10.05.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sanni Foundation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005518335, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sanni Foundation, in Zürich, CHE-116.350.446, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242042).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prenosil, Milan, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoss, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Corinne, von Menziken, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider-Bodmer, Ursina, von Zürich, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schroff, Daniel-Noah, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005242042, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sanni Foundation, in Zürich, CHE-116.350.446, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004601702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiesshofer, Melinda Ildiko, von Dübendorf, in Ennetbaden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004601702, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sanni Foundation, in Bassersdorf, CHE-116.350.446, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4043901).
Urkundenänderung:
11.02.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Susanne Schroff, Flühgasse 33d, 8008 Zürich.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.