Informazioni su Sanad Aero Solutions GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sanad Aero Solutions GmbH
- Sanad Aero Solutions GmbH a Kloten è una Società a garanzia limitata nel ramo «Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature». Sanad Aero Solutions GmbH è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 09.12.2009 e ha 3 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 08.05.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è CHE-115.270.750.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.12.2009
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Kloten
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.009.364-6
IDI/IVA
CHE-115.270.750
Ramo economico
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Flugzeug- und Flugzeugersatzteilindustrie im In- und Ausland sowie Kauf, Handel oder Leasing von Flugzeugersatzteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Gesellschaftern der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 05.04.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 18.10.2016 | 04.04.2022 | |
Deloitte AG | Zürich | 05.07.2012 | 17.10.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Sanad Aero Solutions Ltd liab. Co.
- Sanad Aero Solutions S.àr.l.
- MDC Leaseco GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sanad Aero Solutions GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006027385, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sanad Aero Solutions GmbH, in Kloten, CHE-115.270.750, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, Publ. 1005941011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Krupakar Venkatesh, indischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohli, Kashish, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klimenko, Natalia, französische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005941011, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 241 vom 12.12.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 50249 vom 07.12.2023 Sanad Aero Solutions GmbH, in Kloten, CHE-115.270.750, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2023, Publ. 1005907261).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krupakar Venkatesh, indischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Krupakar, Venkatesh].
Numero di pubblicazione: HR02-1005907261, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sanad Aero Solutions GmbH, in Kloten, CHE-115.270.750, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, Publ. 1005442808).
Statutenänderung:
29.11.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch eingetragene Adresse per Brief oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toutikian, Raffi Ralph, kanadischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mourad, Hani, italienischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit, Simonne, von Reinach AG, in Uster, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lambeth, Troy Lee, amerikanischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohli, Kashish, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krupakar, Venkatesh, indischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.