Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Sede principale
Altre succursale (7)
Informazioni su Salzmann AG ied engineering
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.10.2000
Cancellazione dal registro delle imprese
17.08.2016
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Schenkon
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.9.024.135-0
IDI/IVA
CHE-428.898.095
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringen von Dienstleistungen im elektrotechnischen Bereich sowie für die Automatisierung auf diesen Gebieten, insbesondere Planung und Engineering von elektrischen, elektromechanischen und elektronischen Anlagen. Kann Rechte, Lizenzen und Patente erwerben, veräussern und vermitteln. Kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Salzmann Ingenieurunternehmung AG
- ETG Salzmann AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Salzmann AG ied engineering
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3007467, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Salzmann AG ied engineering, in Schenkon, CHE-428.898.095, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2500943). Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2500943, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Salzmann Ingenieurunternehmung AG, in Schenkon, CHE-428.898.095, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2008, S. 10, Publ. 4356306).
mit Hauptsitz in:
Visp.
Firma neu:
Salzmann AG ied engineering.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.755.402.
Firma Hauptsitz neu:
Salzmann AG ied engineering (Salzmann SA ied engineering) [bisher: Firma Hauptsitz: Salzmann Ingenieurunternehmung AG (CH-600.3.001.894-1)].
Numero di pubblicazione: 4356306, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ETG Salzmann AG, in Schenkon, CH-100.9.024.135-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2006, S. 8, Publ. 3618622).
mit Hauptsitz in:
Visp.
Firma neu:
Salzmann Ingenieurunternehmung AG.
Firma Hauptsitz neu:
Salzmann Ingenieurunternehmung AG (CH-600.3.001.894-1).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Datum Handelsregistereintragung Hauptsitz wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV gestrichen.].
Zweck Hauptsitz:
[Zweck wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Die Zeichnungsberechtigten Andreas, Stefan und Walter Salzmann werden infolge Art. 110 HRegV gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Andreas, von Naters, in Brig-Glis, Delegierter und Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Salzmann, Stefan, von Naters, in Schenkon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Salzmann, Walter, von Naters, in Visp, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.