Informazioni su Salcedo Holdings SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Salcedo Holdings SA
- Salcedo Holdings SA ha sede a Aubonne, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.12.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Salcedo Holdings SA è iscritta con l’IDI CHE-318.540.013.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.12.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aubonne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.218.478-0
IDI/IVA
CHE-318.540.013
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La Société a pour but l'acquisition, la détention, l'administration et l'aliénation de participations dans des Sociétés en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La Société peut effectuer toutes opérations commerciales ou financières et conclure tous les accords qui servent directement ou indirectement à son but ou qui sont en rapport direct avec celui-ci. La Société peut accorder des prêts ou fournir toute autre forme de financement à sa société mère directe ou indirecte et aux filiales directes ou indirectes de la Société ou de sa société mère et peut accorder des sûretés de tout genre pour les obligations de ces sociétés, y compris sous la forme de nantissements ou de transferts fiduciaires d'actifs de la Société, ou sous la forme de garantie de tout genre, à titre onéreux ou non. La Société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et acquérir, gérer, détenir et vendre des biens immobiliers, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Salcedo Holdings AG
- Salcedo Holdings Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Salcedo Holdings SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005916118, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Salcedo Holdings SA, à Aubonne, CHE-318.540.013 (FOSC du 20.10.2023, p. 0/1005865972). Statuts modifiés le 06.12.2023. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Nouveau capital-actions:
CHF 400'000, libéré à concurrence de CHF 340'000, divisé en 1'200'000 actions nominatives de CHF 0.10 et 2'800'000 actions nominatives de CHF 0.10, privilégiées A quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Numero di pubblicazione: HR02-1005865972, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Salcedo Holdings SA, à Aubonne, CHE-318.540.013 (FOSC du 24.01.2023, p. 0/1005660536). Javan Maija n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Malek Christian, de Berlingen, à Porza, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005660536, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Salcedo Holdings SA, à Aubonne, CHE-318.540.013 (FOSC du 07.12.2022, p. 0/1005622494). Trukhina Elena n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Javan Maija, de Mergoscia, à Meilen, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.