Informazioni su Sables et Graviers SA Pont-Chalais
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sables et Graviers SA Pont-Chalais
- Sables et Graviers SA Pont-Chalais ha sede a Noës, è attiva e opera nel ramo «Estrazione di sassi e terra».
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 24.10.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Sables et Graviers SA Pont-Chalais è iscritta nel cantone VS con l’IDI CHE-107.914.261.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Philippe Siggen,
Jean Michel Melly,
Roby Zufferey,
Jean-Daniel Epiney,
Stéphane Balmer
i più recenti aventi diritto di firma
Philippe Siggen,
Jean Michel Melly,
Eddy Emery,
Jean-Daniel Epiney
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.06.1951
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sierre
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.001.372-5
IDI/IVA
CHE-107.914.261
Ramo economico
Estrazione di sassi e terra
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'extraction d'agrégats et tout venant du lit du Rhône ou dans tout autre endroit propre à cette extraction, la fabrication, le transport et pompage de béton (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
NOFIVAL SA, succursale de Sion | Sion | 02.09.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sables et Graviers SA Pont-Chalais
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005868102, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Sables et Graviers SA Pont-Chalais, à Sierre, CHE-107.914.261, société anonyme (No. FOSC 170 du 02.09.2021, Publ. 1005283230).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clivaz, Etienne, de Randogne, à Randogne, président, avec signature collective à deux avec le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Melly, Jean Michel, de Anniviers, à Sierre, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux avec le président];
Siggen, Philippe, de Chalais, à Chalais, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Epiney, Jean-Daniel, de Anniviers, à Randogne, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Emery, Eddy, de Lens, à Lens, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature].
Numero di pubblicazione: HR02-1005283230, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Sables et Graviers SA Pont-Chalais, à Sierre, CHE-107.914.261, société anonyme (No. FOSC 58 du 23.03.2017, p.0, Publ. 3422517).
Nouvelle adresse:
Rue de Bellerive 80, 3976 Noës.
Autres adresses:
[biffé: c/o Jacques SCHMIDT, Rue de Mazerette 43, 1950 Sion]. [biffé: Selon déclaration du conseil d'administration du 28.07.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmidt, Jacques, de Naters, à Sion, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Clivaz, Etienne, de Randogne, à Randogne, président, avec signature collective à deux avec le vice-président [précédemment: président, avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Melly, Jean Michel, de Anniviers, à Sierre, vice-président, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Emery, Eddy, de Lens, à Lens, secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature;
NOFIVAL SA, succursale de Sion (CHE-181.116.368), à Sion, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 3422517, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Sables et Graviers SA Pont-Chalais, à Sierre, CHE-107.914.261, société anonyme (No. FOSC 118 du 23.06.2014, Publ. 1568635).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rey, Francis, de Chermignon, à Crans, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire.
Inscription ou modification de personne(s):
Melly, Jean Michel, de Anniviers, à Sierre, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire [précédemment: Melly, Jean-Michel, à Ayer (Anniviers), administrateur sans droit de signature].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.