Informazioni su S-DECANTER AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu S-DECANTER AG
- S-DECANTER AG è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio con macchine». La sede si trova a Hinteregg.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 20.01.2017. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è CHE-107.968.268.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Sandra Keller,
Adrian Balthasar Gretener,
Ursula Gretener-Keller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.10.1980
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Egg
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.004.801-0
IDI/IVA
CHE-107.968.268
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit und Vertretung von Maschinen der Feststoff-/Flüssigkeitstrennung und deren Zubehör, Entwicklung, Fabrikation und Wartung dieser Anlagen einschliesslich Zubehör, Beratung bei der Erstellung industrieller Anlagen, Verwertung von Patentrechten, Durchführung von Lohnentwässerung und Handel mit Produkten der Geruchsneutralisation. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen in irgendwelcher Art beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Verita Immobilien und Treuhand AG | Glarus Nord | 26.06.2007 | 19.01.2017 | |
Cofis Treuhand AG in Liquidation | Zürich | <2004 | 25.06.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- S - Decanter AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: S-DECANTER AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3297147, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
S-DECANTER AG, bisher in Münchenstein, CHE-107.968.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010Publ. 5703608).
Gründungsstatuten:
16.10.1980.
Statutenänderung:
21.12.2016.
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
Stifelwis 41, 8132 Hinteregg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Werner, von Wildberg, in Oberriet SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG (CH-160.3.002.860-5), in Glarus Nord, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Sandra, von Wildberg, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3296045, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
S-DECANTER AG, in Münchenstein, CHE-107.968.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, Publ. 5703608). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Egg im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: 5703608, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
S-DECANTER AG, in Münchenstein, CH-270.3.004.801-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2008, S. 5, Publ. 4597518).
Domizil neu:
c/o Kraft ELS AG, Florenzstrasse 5-7, Münchenstein, 4023 Basel.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.