Informazioni su rumed gmbh
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu rumed gmbh
- rumed gmbh ha sede a Lostorf ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Commercio di beni di consumo».
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 23.11.1994.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 23.10.2009. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda rumed gmbh è iscritta con l’IDI CHE-107.682.694.
- EQUAL Software AG, event-one Veranstaltungstechnik GmbH, Meeris GmbH sono iscritte all’indirizzo uguale.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.11.1994
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lostorf
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-249.4.000.061-4
IDI/IVA
CHE-107.682.694
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vertrieb von medizintechnischen Produkten. Kann Grundstücke erwerben und veräussern und sich an Unternehmen beteiligen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- von Zeppelin + Rumpe GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: rumed gmbh
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5307866, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
rumed gmbh, bisher in Wangen bei Olten, CH-249.4.000.061-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 10.11.1998, S. 7671).
Statutenänderung:
14.10.2009.
Sitz neu:
Lostorf.
Domizil neu:
Bachstrasse 38, 4654 Lostorf.
Zweck neu:
Vertrieb von medizintechnischen Produkten. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente, Marken und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.10.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rumpe, Hans-Jörg, von Lostorf, in Wangen bei Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Olten, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--];
Wyss Rumpe, Corinne, von Habkern und Lostorf, in Wangen bei Olten, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
von Zeppelin + Rumpe GmbH, bisher in Olten, Vertrieb von medizintechnischen Produkten (SHAB Nr.235 vom 2.12.1994, S.6595).
Statutenänderung:
28.10.1998.
Firma neu:
rumed gmbh.
Sitz neu:
Wangen bei Olten, Dorfstrasse 19. Dieter von Zeppelin ist nicht mehr Gesellschafter und Geschäftsführer;
seine Unterschrift ist erloschen und seine Stammeinlage von Fr.11000 ist an den bisherigen Gesellschafter Hans-Jörg Rumpe übergegangen. Dessen Stammeinlage erhöht sich dadurch von Fr.9000 auf Fr.20000.
Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
von Zeppelin + Rumpe GmbH, in Olten, Elsastrasse 53, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statuten:
18.11.1994.
Zweck:
Vertrieb von medizintechnischen Produkten. Kann Grundstücke erwerben und veräussern und sich an Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
Fr.20000.
Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift:
Dieter von Zeppelin, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach bei München (D), mit einer Stammeinlage von Fr.11000 und Hans-Jörg Rumpe, von Lostorf, in Olten, mit einer Stammeinlage von Fr.9000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.