Indirizzo
c/o Breitenmoser Treuhand GmbH
Bühlstrasse 70
8583 Sulgen
Informazioni su Rudolf Grabher GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rudolf Grabher GmbH
- Rudolf Grabher GmbH ha sede a Sulgen ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza dell’azienda Rudolf Grabher GmbH è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 17.05.2006.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 07.03.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-112.936.280.
- 11er Nahrungsmittel GmbH, Achieva Group (Switzerland) GmbH, Breitenmoser Real Estate AG hanno lo stesso indirizzo come Rudolf Grabher GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.05.2006
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Sulgen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.4.019.150-0
IDI/IVA
CHE-112.936.280
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Verwalten und Finanzieren von Beteiligungen an Gesellschaften und Immobilien, sowie die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke und weitere Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Grabher GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005980234, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rudolf Grabher GmbH, in Sulgen, CHE-112.936.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005482052).
Domizil neu:
c/o Breitenmoser Treuhand GmbH, Bühlstrasse 70, 8583 Sulgen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenmoser, Emil, von Appenzell, in Sulgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bischofszell].
Numero di pubblicazione: HR02-1005482052, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rudolf Grabher GmbH, in Sulgen, CHE-112.936.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005428424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grabher, Rudolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Grabher-Trappel, Veronika, österreichische Staatsangehörige, in Lustenau (AT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grabher, Dr. Clemens, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Numero di pubblicazione: HR02-1005428424, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rudolf Grabher GmbH, in Sulgen, CHE-112.936.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2022, Publ. 1005409477).
Statutenänderung:
07.03.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Verwalten und Finanzieren von Beteiligungen an Gesellschaften und Immobilien, sowie die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke und weitere Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.