Informazioni su RS Verwaltungs AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu RS Verwaltungs AG
- RS Verwaltungs AG ha sede a Gams, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda RS Verwaltungs AG è composta da 3 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 05.09.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda RS Verwaltungs AG è iscritta con l’IDI CHE-107.930.739.
- Hardegger Storen GmbH, Tecniplast Suisse AG hanno lo stesso indirizzo come RS Verwaltungs AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.07.1978
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Gams
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.017.650-8
IDI/IVA
CHE-107.930.739
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Verwaltung, Erwerb und Veräusserung von Immobilien, Beteiligungen sowie Wertschriften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | St. Gallen | 05.09.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revidas Revisionsgesellschaft AG | St. Gallen | 07.08.2013 | 04.09.2023 | |
Wälti Treuhand und Revisionen AG in Liquidation | Bad Ragaz | 06.03.2009 | 06.08.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- indulab-vet ag
- Indulab AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: RS Verwaltungs AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005831176, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
RS Verwaltungs AG, in Gams, CHE-107.930.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revidas Revisionsgesellschaft AG (CH-320.3.024.151-6), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004663908, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
indulab-vet ag, in Gams, CHE-107.930.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2013, S.0, Publ. 1080841).
Statutenänderung:
24.05.2019.
Firma neu:
RS Verwaltungs AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Verwaltung, Erwerb und Veräusserung von Immobilien, Beteiligungen sowie Wertschriften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürr, Josef, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zäch, Ernst, von Oberriet SG, in Neu St. Johann (Nesslau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Marina, von Trimbach, in Balzers (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Strub, Marina, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gschwend-Meier, Dorette, von St. Gallen, in Gams, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1080841, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
indulab-vet ag, in Gams, CH-320.3.017.650-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2013, Publ. 1017097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber, Marcel, von Eriswil, in Maienfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.