Informazioni su RS Solar Storen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu RS Solar Storen AG
- RS Solar Storen AG ha sede a Basel ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altra attività edilizia».
- La dirigenza dell’azienda RS Solar Storen AG è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 25.03.1988.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 19.03.2018.
- L’IDI segnalata è CHE-100.791.253.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Schweizer Söhne Malen Gipsen AG, sipen ag.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.03.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.005.193-6
IDI/IVA
CHE-100.791.253
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung von Rolläden, Lamellen- und Sonnenstoren sowie Durchführung von Unterhalts- und Reparaturarbeiten auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Jeannottat AG in Liquidation | Binningen | <2004 | 11.11.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: RS Solar Storen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4119907, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
RS Solar Storen AG, in Basel, CHE-100.791.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2009, Publ. 5339562).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Fabrice, von Langnau im Emmental, in St. Louis (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Bernhard, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5339562, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
RS Solar Storen AG, in Basel, CH-270.3.005.193-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2004, S. 6, Publ. 2427592).
Statutenänderung:
03.11.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Jeannottat AG, in Binningen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2427592, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
RS Solar Storen AG, in Basel, CH-270.3.005.193-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 30.06.1997, S. 4529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Jakob, von Münchenbuchsee und Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Urs, von Münchenbuchsee und Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.