Indirizzo
c/o M&B gérance immobilière SA
Rue Grand-St-Jean 16
1003 Lausanne
Informazioni su RS Group S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu RS Group S.A.
- RS Group S.A. ha sede a Lausanne, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza dell’azienda RS Group S.A. fondata il 29.12.1999 è composta da una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 05.10.2020. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda RS Group S.A. è iscritta con l’IDI CHE-101.191.216.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 40 altre aziende attive. Queste includono: Bâtir ABC SA, Bâtir B SA, Bâtir C SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.12.1999
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.171.159-4
IDI/IVA
CHE-101.191.216
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Conseils en investissement mobilier et immobilier; acquisition, vente et gestion de participations.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fibexa SA société fiduciaire | Lausanne | 16.04.2004 | 04.12.2012 | |
GF Audit SA | Blonay - Saint-Légier | <2004 | 15.04.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- RS Group S.A. en liquidation
- RS Group SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: RS Group S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004992798, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
RS Group S.A., à Lausanne, CHE-101.191.216 (FOSC du 08.09.2020, p. 0/1004974476). Par décision du 28 septembre 2020, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a admis la requête en restitution de délai, dit que le jugement rendu le 11 juin 2020 est mis à néant et ordonné la révocation de la dissolution.
Numero di pubblicazione: HR02-1004974476, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
RS Group S.A., à Lausanne, CHE-101.191.216 (FOSC du 12.08.2020, p. 0/1004956605).
Nouvelle adresse:
Rue Grand-St-Jean 16, c/o M&B gérance immobilière SA, 1003 Lausanne. Rao Philippe n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvelle administratrice avec signature individuelle:
Billaud Sylvie, de Donneloye, à Saint-Sulpice (VD).
Numero di pubblicazione: HR02-1004956605, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
RS Group S.A. en liquidation, à Lausanne, CHE-101.191.216 (FOSC du 16.07.2020, p. 0/1004938931). Le président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le 3 août 2020 l'effet suspensif de la faillite rendue le 11 juin 2020.
La raison de commerce redevient:
RS Group S.A..
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.