Indirizzo
Industriestrasse 21
5314 Kleindöttingen
Informazioni su RRHD GmbH für Modell und Formenbau
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu RRHD GmbH für Modell und Formenbau
- RRHD GmbH für Modell und Formenbau è una Società a garanzia limitata con sede a Kleindöttingen. RRHD GmbH für Modell und Formenbau appartiene al settore «Fabbricazione industriale diverso» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda RRHD GmbH für Modell und Formenbau è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 04.01.2005.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 23.02.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-112.171.838.
- Aziende con l’indirizzo uguale a RRHD GmbH für Modell und Formenbau: G. Rutz AG, Mech. Werkstatt, JETMAX Feinmechanik Dieter Albisser, Symotech AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.01.2005
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Böttstein
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.026.174-1
IDI/IVA
CHE-112.171.838
Ramo economico
Fabbricazione industriale diverso
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Modell- und Formenbau; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: RRHD GmbH für Modell und Formenbau
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005686028, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
RRHD GmbH für Modell und Formenbau, in Böttstein, CHE-112.171.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2016, Publ. 2607479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liefert, Heinz, von Pfäfers, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Probst, Rainer, von Zeihen, in Zeihen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saipi, Arsim, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Suter, Gian-Andrea, von Zurzach, in Zurzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2607479, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
RRHD GmbH für Modell und Formenbau, in Böttstein, CHE-112.171.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2008, Publ. 4743346).
Statutenänderung:
23.12.2015.
Zweck neu:
Modell- und Formenbau;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung Maschinen, Einrichtungen, Waren- und Modell-Lager sowie Fahrzeuge zum Höchstpreis von CHF 50'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wetli, Robert, von Oberwil-Lieli, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Rainer, von Zeihen, in Zeihen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00];
Liefert, Heinz, von Pfäfers, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Umiken, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00];
Oeschger, Daniel, von Mettauertal, in Mettauertal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Wil (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00].
Numero di pubblicazione: 4743346, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
RRHD GmbH für Modell und Formenbau, in Böttstein, CH-400.4.026.174-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2005, S. 1, Publ. 2633698). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wetli, Robert, von Oberwil-Lieli, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.