Informazioni su Roze Mobility SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Roze Mobility SA
- Roze Mobility SA ha sede a Morges ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Direzione aziendale e amministrazione».
- L’azienda è stata costituita nel 02.08.2019 e ha 4 persone nella dirigenza.
- Il 11.03.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Roze Mobility SA è iscritta con l’IDI CHE-216.949.566.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 9 altre aziende attive. Queste includono: Corpad Services Sàrl, ERMIS TRADE SA, Fidexaudit S.A..
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Grégoire Bourguignon,
Thierry Bourguignon,
Marc Willy Häsler
i più recenti aventi diritto di firma
Grégoire Bourguignon,
Sandra Dhennequin Vilière,
Thierry Bourguignon,
Marc Willy Häsler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.08.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Morges
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.186.415-1
IDI/IVA
CHE-216.949.566
Ramo economico
Direzione aziendale e amministrazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but le développement commercial des activités relatives au domaine de la mobilité (Mobility) du groupe Roze, en Suisse et à l'étranger, l'achat, la vente, la location, le négoce direct ou par commissionnement de tout matériel de transport aérien, terrestre ou naval, civil ou militaire, des pièces détachées et accessoires de ces matériels, et des prestations de services attachées à la vente ou la location de ces matériels (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roze Mobility SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005982587, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Roze Mobility SA, à Morges, CHE-216.949.566 (FOSC du 15.09.2022, p. 0/1005562509). Bourguignon Grégoire est désormais à Les Montets.
Numero di pubblicazione: HR02-1005562509, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Roze Mobility SA, à Morges, CHE-216.949.566 (FOSC du 01.04.2022, p. 0/1005441290). Bourguignon Grégoire, de France, à Mascate (Oman), est membre vice-président du conseil d'administration avec signature individuelle. Signature individuelle est conférée à Dhennequin (nom d'usage Vilière) Sandra, de France, à Gernelle (France), directrice.
Numero di pubblicazione: HR02-1005441290, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Roze Mobility SA, à Morges, CHE-216.949.566 (FOSC du 07.08.2019, p. 0/1004691514). Lavefve Frédéric n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.