Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Succursale (1)
Informazioni su Rossi AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.06.1980
Cancellazione dal registro delle imprese
04.05.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Thalwil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.922.106-7
IDI/IVA
CHE-105.748.307
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Hoch- und Tiefbauunternehmung, Erbringung von Dienstleistungen als Generalunternehmer und Liegenschaftenverwalter, Handel mit Liegenschaften; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OPES AG | Luzern | 01.06.2005 | 03.05.2011 | |
Ferax Treuhand AG | Zürich | <2004 | 31.05.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rossi AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6147644, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rossi AG, in Thalwil, CH-020.3.922.106-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, S. 0, Publ. 6118470). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Anliker AG Bauunternehmung, in Emmen (CH- 100.3.004.088-8), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6118470, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rossi AG, in Thalwil, CH-020.3.922.106-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S. 31, Publ. 5506054).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lazzarini, Gian Reto, von Samedan und Rossa, in Altendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brotzer, Reto, von Flums, in Buttisholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5506054, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rossi AG, in Thalwil, CH-020.3.922.106-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 39, Publ. 5412352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Hanspeter, von Walenstadt, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.