Indirizzo
Weinbergstrasse 29/31
8268 Mannenbach-Salenstein
Informazioni su Roman Bauernfeind Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Roman Bauernfeind Immobilien AG
- Roman Bauernfeind Immobilien AG è attualmente attiva e opera nel settore «Compravendita di immobili propri». La sede si trova a Mannenbach-Salenstein.
- L’azienda è stata costituita nel 26.05.2008 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 15.12.2022.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio TG è il seguente: CHE-114.317.716.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Roman Bauernfeind Immobilien AG: Residenz Golfpanorama AG, ROBA Finance AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Christian Erik Peter,
Roman Bauernfeind Jun.,
Thomas Bauernfeind
i più recenti aventi diritto di firma
Christian Erik Peter,
Roman Bauernfeind Jun.,
Thomas Bauernfeind
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.05.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Salenstein
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.021.233-4
IDI/IVA
CHE-114.317.716
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Erstellung, Veräusserung und Bewirtschaftung von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle damit zusammenhängenden Geschäfte tätigen, insbesondere auch Liegenschaftenhandel betreiben. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
prime audit ag | Kreuzlingen | 30.05.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roman Bauernfeind Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005629588, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Roman Bauernfeind Immobilien AG, in Salenstein, CHE-114.317.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005203227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauernfeind, Ingeborg, österreichische Staatsangehörige, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Papp, Denise, österreichische Staatsangehörige, in Kitzbühel (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Christian, von Biberstein, in Fribourg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005203227, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Roman Bauernfeind Immobilien AG, in Salenstein, CHE-114.317.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005081200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauernfeind, Roman, österreichischer Staatsangehöriger, in Fruthwilen (Salenstein), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Thanheiser, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Hanau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauernfeind, Roman jun., österreichischer Staatsangehöriger, in Lipperswil (Wäldi), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauernfeind, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Kirchberg in Tirol (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Papp, Denise, österreichische Staatsangehörige, in Kitzbühel (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005081200, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Roman Bauernfeind Immobilien AG, in Salenstein, CHE-114.317.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943911).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thanheiser, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Hanau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.