Informazioni su Roland Bornhauser Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Roland Bornhauser Stiftung
- Roland Bornhauser Stiftung opera nel settore «Altri servizi sociali» ed è attualmente attiva. La sede è a Kaiserstuhl AG.
- Roland Bornhauser Stiftung è stata costituita nel 19.08.2020.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 24.09.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Roland Bornhauser Stiftung è iscritta nel cantone AG con l’IDI CHE-329.344.114.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Elektra Genossenschaft Kaiserstuhl, Genossenschaft Leben in Kaiserstuhl.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Daniel Hertli,
Denise Marissa Liniger-Zeier,
Marianne Zimmermann,
Cyrill Markus Tait
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Hertli,
Denise Marissa Liniger-Zeier,
Marianne Zimmermann,
Cyrill Markus Tait
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.08.2020
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zurzach
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.7.447.902-9
IDI/IVA
CHE-329.344.114
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung und Förderung des selbstbestimmten Wohnens im Alter in Kaiserstuhl; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
audax ag | Zurzach | 24.08.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Bornhauser Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006136915, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Roland Bornhauser Stiftung, in Zurzach, CHE-329.344.114, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Rudolf, von Zürich, in Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hertli, Daniel, von Trüllikon, in Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005397858, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Roland Bornhauser Stiftung, in Kaiserstuhl, CHE-329.344.114, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122751).
Sitz neu:
Zurzach. [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tait, Cyrill, von Schötz, in Zurzach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kaiserstuhl];
Zimmermann, Marianne, von Zurzach, in Zurzach, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kaiserstuhl, in Kaiserstuhl];
Liniger-Zeier, Denise Marissa, von Aesch (LU), in Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten [bisher: in Kaiserstuhl];
Weiss, Rudolf, von Zürich, in Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kaiserstuhl];
audax ag (CHE-113.993.286), in Zurzach, Revisionsstelle [bisher: in Bad Zurzach].
Numero di pubblicazione: HR02-1005122751, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Roland Bornhauser Stiftung, in Kaiserstuhl, CHE-329.344.114, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046776).
Domizil neu:
Kirchplatz 41, 5466 Kaiserstuhl AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liniger-Zeier, Denise Marissa, von Aesch (LU), in Kaiserstuhl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.