Informazioni su Rofa Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rofa Immobilien AG
- Rofa Immobilien AG è una Società anonima con sede a Muhen. Rofa Immobilien AG appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Rofa Immobilien AG è composta da 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 04.09.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio AG è il seguente: CHE-400.906.380.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.11.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Muhen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.038.955-8
IDI/IVA
CHE-400.906.380
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an solchen, Erstellung von Bauten auf eigene oder fremde Rechnung und Beteiligungen an anderen Unternehmungen; die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Finanzierungen aller Art tätigen, insbesondere Darlehen an Dritte oder an Aktionäre gewähren oder solche sicherstellen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rofa Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005830134, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rofa Immobilien AG, in Muhen, CHE-400.906.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3500625).
Domizil neu:
Grittengasse 5, 5037 Muhen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fäs-Schär, Margrit, von Oberkulm, in Oberkulm, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3500625, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rofa Immobilien AG, in Schöftland, CHE-400.906.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, Publ. 1830191).
Statutenänderung:
21.04.2017.
Sitz neu:
Muhen.
Domizil neu:
Hardstrasse 14, 5037 Muhen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fäs, Roman, von Oberkulm, in Muhen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schöftland].
Numero di pubblicazione: 1830191, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rofa Immobilien AG, in Schöftland, CHE-400.906.380, Aeschermattweg 2B, 5040 Schöftland, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.11.2014.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an solchen, Erstellung von Bauten auf eigene oder fremde Rechnung und Beteiligungen an anderen Unternehmungen;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Finanzierungen aller Art tätigen, insbesondere Darlehen an Dritte oder an Aktionäre gewähren oder solche sicherstellen.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Aktien:
250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die letztgenannte Adresse des Aktionärs.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 08.11.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fäs, Roman, von Oberkulm, in Schöftland, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fäs, Hans Rudolf, von Oberkulm, in Oberkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fäs-Schär, Margrit, von Oberkulm, in Oberkulm, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.