Indirizzo
Heinrich Wettsteinstrasse 14
8700 Küsnacht ZH
Informazioni su Römisch-Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Georg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Römisch-Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Georg
- Römisch-Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Georg con sede a Küsnacht ZH è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Römisch-Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Georg è attiva.
- Römisch-Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Georg è stata costituita nel 13.12.2018.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 29.03.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Römisch-Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Georg è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-446.424.660.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Grzegorz Piotrowski,
Dora Hinden,
Maria Maddalena Steiger,
Patrik Albert,
Matthias Westermann
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.12.2018
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Küsnacht (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.002.238-5
IDI/IVA
CHE-446.424.660
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei Küsnacht-Erlenbach und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Im weiteren kann die Stiftung für soziale Zwecke (diakonisch-karitative Werke und Tätigkeiten auf Ebene Pfarrei, Bistumsregion und Weltkirche) tätig werden. Ebenso kann die Stiftung weitere Aufgaben der Pfarrei erfüllen und unterstützen. Die Stiftung verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Römisch-Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Georg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005711675, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Römisch-Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Georg, in Küsnacht (ZH), CHE-446.424.660, Stiftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenecker, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piotrowski, Grzegorz, polnischer Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004913377, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Römisch-Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Georg, in Küsnacht (ZH), CHE-446.424.660, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523183).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Maria Maddalena, von Flawil und Schwyz, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hinden, Dora, von Gipf-Oberfrick und Bettmeralp, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numero di pubblicazione: HR01-1004523183, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Römisch-Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Georg, in Küsnacht (ZH), CHE-446.424.660, Heinrich Wettsteinstrasse 14, 8700 Küsnacht ZH, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
11.04.1957. 07.12.2018.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei Küsnacht-Erlenbach und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Im weiteren kann die Stiftung für soziale Zwecke (diakonisch-karitative Werke und Tätigkeiten auf Ebene Pfarrei, Bistumsregion und Weltkirche) tätig werden. Ebenso kann die Stiftung weitere Aufgaben der Pfarrei erfüllen und unterstützen. Die Stiftung verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. [Bemerkung:] Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Chur.
Eingetragene Personen:
Westermann, Matthias, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albert, Patrik, von Bürglen (UR), in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hinden, Dora, von Bettmeralp und Gipf-Oberfrick, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Sonderegger, Dionys Werner, von Küsnacht (ZH) und Altstätten, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Duss, Urs Patrik, von Kriens, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Isenecker, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiger, Maria Maddalena, von Schwyz und Flawil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.