Informazioni su Rod SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rod SA
- Rod SA ha sede a Moudon ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Trasporto di persone e merci su strada».
- Rod SA ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 05.09.2022. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Rod SA è iscritta con l’IDI CHE-100.231.830.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.04.1970
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Moudon
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.167.881-7
IDI/IVA
CHE-100.231.830
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'une entreprise de transport de choses, de terrassement, de démolition et de graviers; opérations commerciales et financières, à l'exception de celles résultant du mandat d'intermédiaire financier.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
mafidu.com fiduciaire SA | Montanaire | 07.12.2016 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
mafidu.com Véronique Delessert Pernet | Moudon | 29.11.2010 | 06.12.2016 | |
Fidalis SA | Lausanne | <2004 | 28.11.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- S.I. Mézières Transports S.A.
- SI Mézières Transports SA
- Mézières Transports SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rod SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005554797, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Rod SA, à Moudon, CHE-100.231.830 (FOSC du 13.07.2021, p. 0/1005248089). Rod Martine et Gabriel Philippe ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Pereira Almeida George, du Portugal, à Jorat-Mézières, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005248089, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Rod SA, à Moudon, CHE-100.231.830 (FOSC du 26.04.2021, p. 0/1005160128).
Nouvelle adresse:
Z. I Pré-Bryand 1, 1510 Moudon.
Numero di pubblicazione: HR02-1005160128, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Rod SA, à Moudon, CHE-100.231.830 (FOSC du 03.10.2017, p. 0/3786633). De Jesus Almeida Manuel n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.