Indirizzo
Friesischwandstrasse 1
8834 Schindellegi
Informazioni su Robert Fuchs AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Robert Fuchs AG
- Robert Fuchs AG con sede a Schindellegi è attiva. Robert Fuchs AG è attiva nel ramo «Fabbricazione di motori elettrici e generatori».
- C'é 5 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.03.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone SZ con l’IDI CHE-112.896.918.
- Presso l'IPI 5 marchi o applicazioni sono stati registrati dell'azienda Robert Fuchs AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Bruno Theo Werner Lifart,
Marcel Bösch,
Elisabeth Stokmaier-Fuchs,
Franziska Evelyne Stokmaier
i più recenti aventi diritto di firma
Marco Quirino Riva,
Bruno Theo Werner Lifart,
Marcel Bösch,
Elisabeth Stokmaier-Fuchs,
Franziska Evelyne Stokmaier
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.04.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Feusisberg
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.3.011.285-8
IDI/IVA
CHE-112.896.918
Ramo economico
Fabbricazione di motori elettrici e generatori
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation elektrotechnischer Artikel, Lufttransporte, Vermietung, Wartung, An- und Verkauf von Luftfahrzeugen, Verkauf von Treibstoff, Betrieb eines Flugfeldes und einer Flugschule sowie Betrieb von Wasserkraftwerken und Handel mit Energie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner | Schwyz | 19.12.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Progressia Wirtschaftsprüfung AG | Freienbach | 24.09.2020 | 18.12.2023 | |
RELUWA Management AG | Feusisberg | 05.07.2019 | 10.09.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
07.05.2009 | attivo | 00764/2008 | |
Fuchs Heli | 17.03.2009 | attivo | 58111/2008 |
Ultimi comunicati FUSC: Robert Fuchs AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005995641, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Robert Fuchs AG, in Feusisberg, CHE-112.896.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2024, Publ. 1005979776).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riva, Marco Quirino, von Lugano, in Uznach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005979776, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Robert Fuchs AG, in Feusisberg, CHE-112.896.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2023, Publ. 1005913956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stokmaier, Robert, von Arosa, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Elisabeth M. Stokmaier-Fuchs.
Numero di pubblicazione: HR02-1005913956, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Robert Fuchs AG, in Feusisberg, CHE-112.896.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2023, Publ. 1005880652).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 07.12.2023 und Bilanz per 30.06.2023 Aktiven von CHF 6'032'140.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'567'078.18 auf die Fuchs Helikopter AG, in Feusisberg (CHE-114.518.278).
Gegenleistung:
keine.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.046.662), in Freienbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.