Succursale (1)
Informazioni su Robert & Esslinger AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Robert & Esslinger AG
- Robert & Esslinger AG con sede a Rickenbach SO è attiva. Robert & Esslinger AG è attiva nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- Robert & Esslinger AG ha 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 23.08.2023.
- L’azienda Robert & Esslinger AG è iscritta con l’IDI CHE-106.835.156.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.08.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rickenbach (SO)
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-249.2.004.135-4
IDI/IVA
CHE-106.835.156
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung eines Architekturbüros. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Robert & Esslinger Architektur
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert & Esslinger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005822003, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Robert & Esslinger AG, in Rickenbach (SO), CHE-106.835.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2010, S.15, Publ. 5729540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Robert, Daniel, von Le Locle, in Aarburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esslinger, Reto, von Davos, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bolliger, Lars, von Küttigen, in Obergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5729540, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Robert & Esslinger AG, in Rickenbach SO, CH-249.2.004.135-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2010, S. 17, Publ. 5689384).
Zweigniederlassung neu:
Zofingen (CH-400.9.020.571-5).
Numero di pubblicazione: 5689384, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Robert & Esslinger Architektur, in Rickenbach SO, CH-249.2.004.135-4, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2005, S. 13, Publ. 2725036).
Statuten neu:
14.06.2010.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 363'320.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 112'172.75 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Firma neu:
Robert & Esslinger AG.
Zweck neu:
Führung eines Architekturbüros. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Beginn der Kollektivgesellschaft: 01.01.1997]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.06.2010 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Robert, Daniel, von Le Locle, in Aarburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wangen bei Olten, Gesellschafter];
Esslinger, Reto, von Davos, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.