Indirizzo
Le Pré, Scierie Isoz
1660 Château-d'Oex
Informazioni su Rivières et Aventures Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rivières et Aventures Sàrl
- Rivières et Aventures Sàrl è attualmente attiva e opera nel settore «Altre servici in educazione». La sede si trova a Château-d'Oex.
- L’azienda è stata costituita nel 09.01.2006.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 29.12.2009. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Rivières et Aventures Sàrl è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-112.716.459.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.01.2006
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Château-d'Oex
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.045.979-2
IDI/IVA
CHE-112.716.459
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Organisation de sports en rivière, de manifestations sportives et autres activités de loisirs.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rivières et Aventures Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5419706, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Rivières et Aventures Sàrl, à Château-d'Oex, CH-550-1045979-2, organisation de sports en rivière (FOSC du 16.01.2006, p. 16/3195782). Sublet Philippe n'est plus associé et dont la signature est radiée, cède sa part de CHF 10'000 à l'associé-gérant Pernet René, maintenant avec une part de CHF 20'000. Statuts modifiés le 14 décembre 2009.
Nouvelle adresse:
Scierie Isoz, Le Pré, case postale 103, 1660 Château-d'Oex. Le capital de CHF 20'000 est désormais divisé en 20 parts sociales de CHF 1'000, dont Pernet René est titulaire. Pernet René, qui signe maintenant individuellement, cède 4 de ses 20 parts de CHF 1'000 à Roch Christiane, de Château-d'Oex, à Haut-Intyamon, nouvelle associée inscrite sans signature. Pernet René est désormais avec 16 parts de CHF 1'000. Selon déclaration du gérant du 14 décembre 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Numero di pubblicazione: 3195782, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Rivières et Aventures Sàrl, à Château-d'Oex, Gérignoz, c/o Philippe Sublet, CH-550-1045979-2. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
27 décembre 2005.
Bureaux:
Montbovon, en Lauty, c/o René Pernet.
But:
organisation de sports en rivière, de manifestations sportives et autres activités de loisirs.
Capital social entièrement libéré:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature collective à deux:
Pernet René, de et à Haut-Intyamon, et Sublet Philippe, d'Eschlikon, à Château-d'Oex, chacun avec une part de CHF 10'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.