Informazioni su Ritec Flachdach GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ritec Flachdach GmbH
- Ritec Flachdach GmbH ha sede a Hölstein, è attiva e opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 12.02.2007.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 09.11.2022.
- L'IDI della azienda è CHE-113.436.910.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.02.2007
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Hölstein
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.2.010.450-0
IDI/IVA
CHE-113.436.910
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Flachdachabdichtungsbau und Spenglerei. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- RITEC Vincenzo Rizzello und Partner
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ritec Flachdach GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005600457, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ritec Flachdach GmbH, in Hölstein, CHE-113.436.910, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2018, Publ. 1004503593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Culpan, Veysel, von Pratteln, in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Andreas, von Kirchberg (SG), in Hölstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004503593, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ritec Flachdach GmbH, in Lausen, CHE-113.436.910, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, Publ. 1078207).
Statutenänderung:
25.10.2018.
Sitz neu:
Hölstein.
Domizil neu:
Buechring 42b, 4434 Hölstein.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzello, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Lausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rizzello-Camuso, Sandra, von Heiden, in Lausen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Andreas, von Kirchberg (SG), in Hölstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1078207, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ritec Flachdach GmbH, in Lausen, CH-280.2.010.450-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 6, Publ. 4549518).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzello, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Lausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 182 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Culpan, Veysel, von Pratteln, in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Scherrer, Andreas, von Kirchberg SG, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 18 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.