Informazioni su Rigiberg Pferde GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rigiberg Pferde GmbH
- Rigiberg Pferde GmbH ha sede a Buus ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- Rigiberg Pferde GmbH è stata costituita nel 16.06.2006.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 12.08.2015.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BL con l’IDI CHE-112.980.602.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.06.2006
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Buus
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.4.009.776-4
IDI/IVA
CHE-112.980.602
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratung, Planung, Entwicklung und Erprobung von Stallsystemen für Gruppenauslaufhaltung bei Pferden sowie Dienstleistungen aller Art im Bereich Pferdehaltung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rigiberg Pferde GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2317651, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Rigiberg Pferde GmbH, in Buus, CHE-112.980.602, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2006, S. 4, Publ. 3427758).
Statutenänderung:
27.07.2015.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 27.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalt-Hirsch, Natascha, von Buus, Leibstadt und Niederrohrdorf, in Buus, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Andreas, von Buus und Leibstadt, in Buus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 3427758, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Rigiberg Pferde GmbH, in Buus, CH-280.4.009.776-4, Rigiberg 53, 4463 Buus, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2006.
Zweck:
Beratung, Planung, Entwicklung und Erprobung von Stallsystemen für Gruppenauslaufhaltung bei Pferden sowie Dienstleistungen aller Art im Bereich Pferdehaltung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kalt, Andreas, von Buus und Leibstadt, in Buus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Kalt-Hirsch, Natascha, von Buus, Leibstadt und Niederrohrdorf, in Buus, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.