Informazioni su Rieder & Lenz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rieder & Lenz AG
- Rieder & Lenz AG è una Società anonima con sede a Bützberg. Rieder & Lenz AG appartiene al settore «Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi» ed è attualmente attiva.
- Rieder & Lenz AG è stata costituita nel 29.03.2012.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 08.11.2018.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Rieder & Lenz AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.03.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Thunstetten
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.053.504-9
IDI/IVA
CHE-329.144.839
Ramo economico
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schiesssport-Werkstatt und die Herstellung von Sportwaffen sowie den Handel mit Sportwaffen, Munition, Scheibenanlagen und Schiesszubehör aller Art, Dienstleistungen im Bereich Reparaturen, Servicearbeiten, Schussbilder für Sportwaffen und Spezialanfertigungen. Die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rieder & Lenz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004493208, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rieder & Lenz AG, in Thunstetten, CHE-329.144.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6622582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, René, von Uesslingen-Buch, in Bützberg (Thunstetten), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Werner, von Frutigen, in Fulenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6622582, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rieder & Lenz AG, in Thunstetten, CH-036.3.053.504-9, Zürichstrasse 24, 4922 Bützberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.03.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schiesssport-Werkstatt und die Herstellung von Sportwaffen sowie den Handel mit Sportwaffen, Munition, Scheibenanlagen und Schiesszubehör aller Art, Dienstleistungen im Bereich Reparaturen, Servicearbeiten, Schussbilder für Sportwaffen und Spezialanfertigungen. Die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lenz, René, von Uesslingen-Buch, in Bützberg (Thunstetten), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rieder, Werner, von Frutigen, in Fulenbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.