Succursale (1)
Informazioni su Richard Conseils Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Richard Conseils Sàrl
- Richard Conseils Sàrl con sede a Givisiez è una Società a garanzia limitata nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». Richard Conseils Sàrl è attiva.
- Richard Conseils Sàrl è stata costituita nel 13.07.2011.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 13.04.2016. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-370.014.279.
- Bureau Technique Protection Incendie Sàrl, Etude Sébastien Guisolan SA, Groupe Préventis SA sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (5)
Amministrazione
Michel Roland Richard,
Elodie Richard,
Joëlle Richard,
Julianne Bertschy,
Mathieu Roland Richard
i più recenti aventi diritto di firma
Michel Roland Richard,
Elodie Richard,
Joëlle Richard,
Julianne Bertschy,
Mathieu Roland Richard
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.07.2011
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Givisiez
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.547.962-6
IDI/IVA
CHE-370.014.279
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Conseil de prévention dans les domaines de la sécurité incendie, sûreté et santé au travail; établissement de concepts de sécurité incendie, désenfumage, simulation de désenfumage et formation de personnes dans les domaines de la sécurité et de la sûreté; instruction et formation de personnes dans les domaines de la sécurité et de la sûreté; achat et vente de matériel de sécurité; conseil dans le domaine du facility management (gestion globale des fonctions support de l'entreprise); location de personnel, de tous biens mobiliers et immobiliers, de tous services à des tiers (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Richard Conseils Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2776251, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Richard Conseils Sàrl, à Givisiez, CHE-370.014.279 (FOSC du 17.04.2014, p. 0/1459441). La succursale de Conthey (CHE-499.351.002) est radiée (FOSC du 04.04.2016, Id 257889).
Numero di pubblicazione: 1459441, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Richard Conseils Sàrl, à Vaulruz, CHE-370.014.279 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Siège transféré à Givisiez.
Nouvelle adresse:
Route des Fluides 7, 1762 Givisiez. Statuts modifiés le 02.04.2014.
Nouveau but:
conseil de prévention dans les domaines de la sécurité incendie, sûreté et santé au travail;
établissement de concepts de sécurité incendie, désenfumage, simulation de désenfumage et formation de personnes dans les domaines de la sécurité et de la sûreté;
instruction et formation de personnes dans les domaines de la sécurité et de la sûreté;
achat et vente de matériel de sécurité;
conseil dans le domaine du facility management (gestion globale des fonctions support de l'entreprise);
location de personnel, de tous biens mobiliers et immobiliers, de tous services à des tiers (cf. statuts pour but complet). Richard Michel, gérant président, qui se nomme précisément Richard Michel Roland, et Richard Joëlle, gérante, sont maintenant tous deux domiciliés à Granges-Paccot. Richard Julianne, gérante, qui se nomme désormais Bertschy Julianne, maintenant originaire de Fribourg, a maintenant la signature collective à deux. Richard Elodie, gérante, maintenant domiciliée à Eindhoven (NL), a maintenant la signature collective à deux. Richard Mathieu, gérant, qui se nomme précisément Richard Mathieu Roland, maintenant domicilié à Les Montets, a maintenant la signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 6719570, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Richard Conseils Sàrl, à Vaulruz, CH-217-3547962-6, conseil de prévention dans les domaines de la sécurité incendie, etc. (FOSC du 18.07.2011, p. 0/6258998). Inscription de la succursale de Conthey (CH-626-9014303-9) au registre du commerce du Valais Central (FOSC du 06.06.2012, Id 6707042).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.