Informazioni su Rhônevin Clavien SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rhônevin Clavien SA
- Rhônevin Clavien SA è una Società anonima con sede a Miège. Rhônevin Clavien SA appartiene al settore «Commercio di prodotti alimentari» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Rhônevin Clavien SA è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 05.10.1955.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 07.01.2021.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Rhônevin Clavien SA.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.10.1955
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Noble-Contrée
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.001.336-0
IDI/IVA
CHE-103.316.196
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Commerce de vins. Elle peut s'occuper de toute transaction immobilière, commerciale et financière en rapport avec ce but
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bureau Fiduciaire Berthod, Gaspoz & Salamin SA | Sierre | <2004 | 15.12.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Rhônevin Clavien S.A.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rhônevin Clavien SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005067726, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Rhônevin Clavien SA, à Miège, CHE-103.316.196, société anonyme (No. FOSC 78 du 24.04.2014, p.0, Publ. 1468103).
Nouveau siège:
Noble-Contrée. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Miège, Venthône et Veyras le 01.01.2021].
Numero di pubblicazione: 1468103, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Rhônevin Clavien SA, à Miège, CHE-103.316.196, société anonyme (No. FOSC 245 du 16.12.2011, Publ. 6463340).
Nouvelle adresse:
Route de Sierre 11, 3972 Miège.
Nouvelle autre adresse:
c/o Jean Luc Clavien, Route de Miège 34, 3968 Veyras.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clavien, Bernard, de Miège, à Miège, secrétaire, avec signature collective à deux;
Clavien, Aldo, de Miège, à Veyras, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Clavien, Jean Luc, de Miège, à Veyras, président, avec signature individuelle;
Clavien, Bernard Gérard Reynald, dit Reynald, de Miège, à Luxembourg (LU), administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: 6463340, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Rhônevin Clavien SA, à Miège, CH-626.3.001.336-0, société anonyme (No. FOSC 110 du 09.06.2006, p. 16, Publ. 3409320).
Modification des statuts:
02.12.2011.
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: Aldo et Aimé Clavien, à Miège, font apport à la société de l'actif et du passif du commerce de vins, exploité jusqu'ici sous la raison sociale 'Rhônevin Clavien, propriétaires Miège', à Miège, selon bilan au 30 septembre 1965, comportant un actif de CHF 791'660.35 et un passif de CHF 581'666.35, soit un excédent de l'actif de CHF 210'000.--;
cet apport est accepté, selon convention d'apports du 8 octobre 1965 pour ce prix en paiement duquel les apporteurs reçoivent 210 actions de CHF 1'000.-- chacune, entièrement libérées. Le solde du capital, soit CHF 60'000.--, est libéré en espèces].Nouvel organe de publication: FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bureau Fiduciaire Berthod, Gaspoz & Salamin SA, à Sierre, organe de révision. Selon déclaration du 02.12.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.