Informazioni su Renggli AG, Schötz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Renggli AG, Schötz
- Renggli AG, Schötz ha sede a Schötz ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Carpenteria, coprietto e construzione in legno».
- La dirigenza è composta di 13 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 18.06.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone LU con l’IDI CHE-107.804.106.
Dirigenza (13)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Gabriela N. Devigus Minder,
Micha Tobias Renggli,
Samuel Jonas Renggli,
David Emanuel Renggli,
lic. iur. Franz Hess
i più recenti aventi diritto di firma
Gabriela N. Devigus Minder,
Micha Tobias Renggli,
Samuel Jonas Renggli,
David Emanuel Renggli,
Claudia Bussmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.01.1931
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schötz
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.009.112-2
IDI/IVA
CHE-107.804.106
Ramo economico
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Unternehmens in den Bereichen Holzbau und Generalunternehmung; Entwicklung, Planung, Produktion, Realisierung, Handel und Vermittlung von Bauten und ihren Bestandteilen; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Cura Treuhand AG | Luzern | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gebr. M. & F. Renggli A.G. Schötz
- Renggli A.G. Schötz, Gebr. M. & F
- Renggli AG Schötz
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
RENGGLI | 18.05.1998 | attivo | 09000/1997 |
Ultimi comunicati FUSC: Renggli AG, Schötz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006059658, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Renggli AG, Schötz, in Schötz, CHE-107.804.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005531872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lancetti, Michèl, von Avegno Gordevio, in Maggia, mit Kollektivprokura zu zweien;
Renggli, Andrea, von Schötz, Bretzwil und Entlebuch, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, Maximilian, 1960, von Schötz und Entlebuch, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Renggli, David, von Schötz und Entlebuch, in Schötz, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura [bisher: in Wallisellen, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Devigus Minder, Gabriela, von Buochs, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Renggli, Micha, von Schötz und Entlebuch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Renggli, Samuel, von Schötz und Entlebuch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: HR02-1005531872, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Renggli AG, Schötz, in Schötz, CHE-107.804.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005322869).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, Maximilian, 1960, von Schötz und Entlebuch, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schötz, Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Renggli, David, von Schötz und Entlebuch, in Wallisellen, mit Einzelprokura;
Renggli, Samuel, von Schötz und Entlebuch, in Luzern, mit Einzelprokura;
Renggli, Andrea, von Schötz, Bretzwil und Entlebuch, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schötz].
Numero di pubblicazione: HR02-1005322869, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Renggli AG, Schötz, in Schötz, CHE-107.804.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005118842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andres, Thomas-René, von Roggwil (BE), in Uerkheim, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.