Informazioni su René Koch AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu René Koch AG
- René Koch AG con sede a Au ZH è attiva. René Koch AG è attiva nel ramo «Commercio con macchine».
- L’azienda è stata costituita nel 23.03.1965 e ha 4 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.12.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-105.748.371.
- Presso l'IPI 2 marchi o applicazioni sono stati registrati dell'azienda René Koch AG.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Emil Frey AG, Wädenswil, Satelco AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Mayer,
Jörg Marcel Stocker,
Christoph Kurt Oberhänsli,
Edwin Adrian Stocker
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.03.1965
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wädenswil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.915.071-5
IDI/IVA
CHE-105.748.371
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrikation und Montage von sowie Handel mit Elektroapparaten; kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art in irgendeiner Form beteiligen oder selbst solche Unternehmungen gründen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
05.09.2005 | attivo | 01164/2005 | |
02.08.2005 | attivo | 01197/2005 |
Ultimi comunicati FUSC: René Koch AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005919720, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
René Koch AG, in Wädenswil, CHE-105.748.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684678).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Marie-Louise, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Rudolf Franz, von Unterschächen, in Benken (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004684678, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
René Koch AG, in Wädenswil, CHE-105.748.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2014, S.0, Publ. 1402455).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Daniel, von Warth-Weiningen, in Schänis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Rudolf Franz, von Unterschächen, in Benken (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1402455, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
René Koch AG, in Wädenswil, CHE-105.748.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2010, S. 24, Publ. 5919956).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)];
Stocker, Jörg Marcel, von Zürich, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.