Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Kapital in EUR
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
Rüeggisingerstrasse 18a
6020 Emmenbrücke
Informazioni su Remisberg GmbH, Jever (DE), Zweigniederlassung Emmen
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.04.2007
Cancellazione dal registro delle imprese
05.12.2019
Forma giuridica
Succursale con sede principale all'estero
Domicilio legale dell'azienda
Emmen
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.9.020.099-7
IDI/IVA
CHE-113.600.061
Ramo economico
Commercio di vestiti
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gründung einer atypischen stillen Gesellschaft mit Herrn Theodor Wagner, Jever, zum Zwecke der Gründung einer Zweigniederlassung in der Schweiz, Tägerwilen, und gemeinsamer Betrieb eines Gross- und Einzelhandels mit Sicherheitsbekleidung, Sicherheitsausrüstung und Bekleidung aller Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, Dienstleistungen in dem vorstehenden oder artverwandten Umfang auszuführen, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Remisberg GmbH, Jever DE, Zweigniederlassung Emmen
- Remisberg GmbH, Jever DE, Zweigniederlassung Tägerwilen
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Remisberg GmbH, Jever (DE), Zweigniederlassung Emmen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004775495, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Remisberg GmbH, Jever (DE), Zweigniederlassung Emmen, in Emmen, CHE-113.600.061, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, S.0, Publ. 1220503).
Hauptsitz in:
Jever (DE). Da der Geschäftsbetrieb der Zweigniederlassung aufgehört hat, wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1220503, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Remisberg GmbH, Jever (DE), Zweigniederlassung Emmen, in Emmen, CHE-113.600.061, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2009, S. 12, Publ. 5321838).
mit Hauptsitz in:
Jever (DE).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diebold, Fritz, von Wahlern, in Birrhard, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Theodor, deutscher Staatsangehöriger, in Jever (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
di Fonzo, Monica, von Caslano, in Emmen, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 5321838, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Remisberg GmbH, Jever (DE), Zweigniederlassung Emmen, in Emmen, CH-440.9.020.099-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, S. 11, Publ. 4760606).
mit Hauptsitz in:
Jever (DE).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Theodor, deutscher Staatsangehöriger, in Jever (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Diebold, Fritz, von Wahlern, in Birrhard, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.