Informazioni su Regiobau AG Studen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Regiobau AG Studen
- Regiobau AG Studen con sede a Studen BE è una Società anonima nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario». Regiobau AG Studen è attiva.
- Regiobau AG Studen è stata costituita nel 03.10.2006.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.02.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-113.192.412.
- 8 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: AG Belagsfräsen Biel Studen, Belagsgeräte AG Biel Studen, CPK Bautechnik AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.10.2006
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Studen (BE)
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.017.480-2
IDI/IVA
CHE-113.192.412
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Halten und Verwalten sowie Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen des Baugewerbes und Finanzierung von der Gesellschaft verbundener und nahe stehender Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Vertretungen übernehmen sowie verbundenen Unternehmen entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen (entgeltlich oder unentgeltlich) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ENGEL COPERA AG | Köniz | 09.10.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Regiobau AG Studen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005971420, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Regiobau AG Studen, in Studen (BE), CHE-113.192.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289647).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieser, Lukas, von Schwarzenburg, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005289647, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Regiobau AG Studen, in Studen (BE), CHE-113.192.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557374).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, René, von Wynigen, in Mörigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, Christoph, von Eriswil, in Worben, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schärer, Reto, von Wynigen, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004557374, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Regiobau AG Studen, in Studen (BE), CHE-113.192.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2010, Publ. 5598648).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle [bisher: ENGEL COPERA AG, in Köniz].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.