Indirizzo
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne
Informazioni su Régie Nicolas Demierre S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Régie Nicolas Demierre S.A.
- Régie Nicolas Demierre S.A. da Lausanne opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Régie Nicolas Demierre S.A. fondata il 03.05.1979 è composta da 4 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 14.07.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Régie Nicolas Demierre S.A. è iscritta con l’IDI CHE-107.021.541.
- 43 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Agence Agréée d'Assurances AAA SA, BALAUGE SA, DOMODA Holding SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Achillefs Stoïkos,
Olivier Zysset,
Phonesanook Phengrasamy,
Maria-Luisa Rey
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.05.1979
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.076.815-5
IDI/IVA
CHE-107.021.541
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gérance de fortunes, notamment de biens immobiliers, courtage en immeubles et en fonds de commerce.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Intermandat S.A., Société Fiduciaire | Lausanne | <2004 | 31.03.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Régie Nicolas Demierre S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005521250, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Régie Nicolas Demierre S.A., à Lausanne, CHE-107.021.541 (FOSC du 10.01.2022, p. 0/1005377432). Stoikos Achillefs, maintenant à Lausanne, est nommé administrateur président. Zysset Olivier signe désormais collectivement à deux. Phengrasamy Phonesanook, de et à Romanel-sur-Lausanne, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005377432, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Régie Nicolas Demierre S.A., à Lausanne, CHE-107.021.541 (FOSC du 02.10.2020, p. 0/1004991636). Borgeaud Laurent n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Zysset Olivier, qui n'est plus président, reste seul administrateur et signe désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: HR02-1004991636, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Régie Nicolas Demierre S.A., à Lausanne, CHE-107.021.541 (FOSC du 26.02.2020, p. 0/1004839540).
Nouvelle adresse:
Avenue de Montchoisi 15, 1006 Lausanne.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.