Informazioni su Red Bulletin Schweiz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Red Bulletin Schweiz AG
- Red Bulletin Schweiz AG è una Società anonima con sede a Uster. Red Bulletin Schweiz AG appartiene al settore «Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 04.09.2008.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 10.01.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Red Bulletin Schweiz AG è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-114.483.993.
- 13 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Bruno's Pneu- und Felgencenter GmbH, Businesspoint GmbH, CoSB AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.09.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Uster
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.032.911-1
IDI/IVA
CHE-114.483.993
Ramo economico
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Produktion und Vertrieb von Zeitschriften, Magazinen, sonstigen Periodika und elektronischen Medien sowie weitere Verlagstätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 10.09.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Red Bulletin Schweiz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005930041, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Red Bulletin Schweiz AG, in Uster, CHE-114.483.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2023, Publ. 1005790758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiesinger, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Claudia, von Quarten und Lyss, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005790758, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Red Bulletin Schweiz AG, in Uster, CHE-114.483.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2008, S.23, Publ. 4644688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theierl, Rudolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Fuschl am See (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachinger, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Obertrum am See (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].
Numero di pubblicazione: 4644688, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Red Bulletin Schweiz AG, in Uster, CH-020.3.032.911-1, Industriepark 11, 8610 Uster, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.07.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Produktion und Vertrieb von Zeitschriften, Magazinen, sonstigen Periodika und elektronischen Medien sowie weitere Verlagstätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Theierl, Rudolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Fuschl am See (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wiesinger, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösch, Claudia, von Quarten und Lyss, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.