Informazioni su Recycling- und Mineralstoffzentrum GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Recycling- und Mineralstoffzentrum GmbH
- Recycling- und Mineralstoffzentrum GmbH ha sede a Zwingen, è attiva e opera nel ramo «Recycling».
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 16.11.2023.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BL con l’IDI CHE-109.807.676.
Dirigenza (6)
Amministrazione
Bruno Kiefer,
Christian Zürcher,
Bruno Markus Stettler,
Thomas Neuenschwander
i più recenti aventi diritto di firma
Bruno Kiefer,
Daniel Bürgi,
Christian Zürcher,
Bruno Markus Stettler,
Thomas Neuenschwander
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.09.2002
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zwingen
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.4.005.854-6
IDI/IVA
CHE-109.807.676
Ramo economico
Recycling
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Produktion, Einkauf, Verkauf, Vertrieb von Rohstoffen, veredelten Rohstoffen, mineralischen Baustoffen, Recyclingmaterial, Durchführung von Transporten, Kauf und Verkauf von Maschinen, Geräten und weiteren Anlagen sowie Erbringung von Engineering-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Recycling- und Mineralstoffzentrum GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005886563, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Recycling- und Mineralstoffzentrum GmbH, in Zwingen, CHE-109.807.676, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Bruno, von Muhen, in Hagneck, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nater, Cédric, von Winterthur, in Aarberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiefer, Bruno, von Starrkirch-Wil, in Belp, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Christian, von Trubschachen, in Moosseedorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Daniel, von Egnach, in Wünnewil-Flamatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4014963, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Recycling- und Mineralstoffzentrum GmbH, in Zwingen, CHE-109.807.676, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1385713).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Markus, von Metzerlen-Mariastein, in Aarwangen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Meier-Schnyder, Priska, von Metzerlen-Mariastein, in Aarwangen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vigier Holding AG (CHE-108.326.256), in Deitingen, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00;
Müller, Bruno, von Muhen, in Hagneck, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nater, Cédric, von Winterthur, in Aarberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuenschwander, Thomas, von Eggiwil, in Luterbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Bruno Markus, von Bolligen, in Madiswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1385713, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Recycling- und Mineralstoffzentrum GmbH, in Zwingen, CHE-109.807.676, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2009, S. 6, Publ. 4820516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nicola, Marc Richard, französischer Staatsangehöriger, in Brunstatt (FR), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Schnyder, Priska, von Metzerlen-Mariastein, in Aarwangen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.