Informazioni su Rebeto Interlaken AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rebeto Interlaken AG
- Rebeto Interlaken AG a Interlaken è una Società anonima nel ramo «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni». Rebeto Interlaken AG è attiva.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 04.02.2022, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-104.040.269.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Bekuju Hotels Resort AG, Jukaso Switzerland AG, Kulu Switzerland AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.04.1982
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Interlaken
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.007.209-8
IDI/IVA
CHE-104.040.269
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt, Hotel- und Restaurationsbetriebe zu kaufen, zu erstellen, zu überbauen, zu verwalten oder zu veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen kaufen, errichten, pachten und diese veräussern bzw. verpachten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bieri Treuhand GmbH | Interlaken | 17.05.1999 | 08.05.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Rebeto Interlaken AG in Liquidation
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rebeto Interlaken AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005397351, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rebeto Interlaken AG, in Interlaken, CHE-104.040.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2021, Publ. 1005271232).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Markus Johannes, von Diepoldsau, in Mont-sur-Rolle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005271232, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rebeto Interlaken AG, in Interlaken, CHE-104.040.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004599745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellerhals, Sonja, von Niederbipp, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Varma, Sadhana, indische Staatsangehörige, in Genua (IT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Khanna, Rajiv, indischer Staatsangehöriger, in Neu Dehli (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004599745, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rebeto Interlaken AG, in Interlaken, CHE-104.040.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004595698). Mit Entscheid vom 22.03.2019 hat die zuständige Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Bern das erstinstanzliche Konkurserkenntnis aufgehoben. Infolgedessen besteht die Gesellschaft entsprechend den früheren Eintragungen weiter. [gestrichen: Mit Verfügung vom 19.03.2019 hat die zuständige Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Bern der Beschwerde der Gesellschaft gegen das erstinstanzliche Konkurserkenntnis die aufschiebende Wirkung erteilt.]
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.