Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su RealLook AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.10.2013
Cancellazione dal registro delle imprese
22.11.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.039.737-1
IDI/IVA
CHE-309.075.448
Ramo economico
Commercio di vestiti
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen in der Modebranche; Entwicklung von Software und Verkauf von Dienstleistungen und Produkten im IT-Bereich. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
accoswiss ag | Cham | 18.09.2017 | 27.04.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- RealLook SA en liquidation
- RealLook Ltd in liquidation
- RealLook SA
- RealLook Ltd
- RealLook AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: RealLook AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005609686, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RealLook AG in Liquidation, in Zürich, CHE-309.075.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2020, Publ. 1004878256). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004878256, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RealLook AG, in Zürich, CHE-309.075.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721231).
Firma neu:
RealLook AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(RealLook SA en liquidation) (RealLook Ltd in liquidation). Gemäss Erklärung vom 15.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.04.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Pascal, von Regensdorf, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny, Caspar, von Glarus Nord, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Magagna, Fabio Angelo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HJS Treuhand AG (CHE-103.850.952), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berli, Michael Johannes, von Ottenbach, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Guggenbühl, Andreas, von Uetikon am See, in Schattdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].