Informazioni su Real CAPITAL GROUP SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Real CAPITAL GROUP SA
- Real CAPITAL GROUP SA ha sede a Pully, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- Real CAPITAL GROUP SA è stata costituita nel 21.06.1971.
- Il 31.05.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Real CAPITAL GROUP SA è iscritta con l’IDI CHE-103.162.556.
- Oltre all’azienda Real CAPITAL GROUP SA sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: bluetophone sàrl, Swissnove Tech SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.06.1971
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Pully
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.865.994-2
IDI/IVA
CHE-103.162.556
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'achat, la construction, l'exploitation, la mise en valeur, la gérance et la vente d'immeubles et de droits immobiliers; sont exclues toutes opérations immobilières soumises à ou prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Comadi Comptabilité et mandats divers SA, en liquidation | Genève | 04.06.2007 | 15.01.2009 | |
Fiduciaire DynaDev SA | Attalens | <2004 | 03.06.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- STARTRONIC SA
- Startronic SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Real CAPITAL GROUP SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005199060, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Real CAPITAL GROUP SA, à Pully, CHE-103.162.556 (FOSC du 15.08.2019, p. 0/1004696775). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 50'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 500.
Numero di pubblicazione: HR02-1004696775, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
STARTRONIC SA, à Rolle, CHE-103.162.556 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 11 juillet 2019.
Nouvelle raison de commerce:
Real CAPITAL GROUP SA. Siège transféré à Pully.
Nouvelle adresse:
Chemin de Chamblandes 55, 1009 Pully.
Nouveau but:
la société a pour but l'achat, la construction, l'exploitation, la mise en valeur, la gérance et la vente d'immeubles et de droits immobiliers;
sont exclues toutes opérations immobilières soumises à ou prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (pour but complet cf. statuts). Pamingle Roger n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Charles Jean-Luc, de Genève, à Collonge-Bellerive.
Numero di pubblicazione: 6499666, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
STARTRONIC SA, à Rolle, CH-660-0865994-2, activités d'import-export (FOSC du 13.09.2011, p. 0/6333500). Uruqi Gazmend n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Pamingle Roger, du Mouret, à Rolle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.