Informazioni su Real Betriebs-Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Real Betriebs-Holding AG
- Real Betriebs-Holding AG con sede a Thun è attiva. Real Betriebs-Holding AG è attiva nel ramo «Esercizio di una società partecipate».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 05.09.2022. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-147.433.275.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Aktua AG, Real AG Thun, REAL Holding AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.11.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Thun
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.065.339-7
IDI/IVA
CHE-147.433.275
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt hauptsächlich das Halten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
reoplan thun ag. | Thun | 30.11.2015 | 19.08.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Real Betriebs-Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005554199, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Real Betriebs-Holding AG, in Thun, CHE-147.433.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005274504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggimann, Peter, von Sumiswald, in Kandersteg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggimann, Pascal, von Sumiswald, in Spiez, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hafner, Cornel, von Uetikon am See, in Uebeschi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005274504, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Real Betriebs-Holding AG, in Thun, CHE-147.433.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, Publ. 2508839). Gemäss Erklärung vom 11.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
reoplan thun ag. (CHE-107.977.735), in Thun, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2508839, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Real Betriebs-Holding AG, in Thun, CHE-147.433.275, Uttigenstrasse 128, 3603 Thun, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt hauptsächlich das Halten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Eggimann, Peter, von Sumiswald, in Kandersteg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
reoplan thun ag. ( CHE-107.977.735), in Thun, Revisionsstelle;
Hafner, Cornel, von Uetikon am See, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggimann, Pascal, von Sumiswald, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.