Indirizzo
c/o O. Sprecher, Treuhand und Revisionsbüro
Schanzeneggstrasse 1
8002 Zürich
Informazioni su Raymond Taverner-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Raymond Taverner-Stiftung
- Raymond Taverner-Stiftung è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Zürich.
- La dirigenza dell’Organizzazione Raymond Taverner-Stiftung è composta da 3 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 29.06.1998.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 15.02.2023.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-110.405.824.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 43 altre aziende attive. Queste includono: Arcus Capital AG, Baloo AG, Bellis Immobilien AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.06.1998
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.000.589-7
IDI/IVA
CHE-110.405.824
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Finanzielle Unterstützung von Nachkommen des Stifters hauptsächlich bei unverschuldeter Notlage sowie Förderung der Berufsbildung der Nachkommen vom Stifter.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Heni Investment AG in Liquidation | Cham | 22.03.2013 | 19.10.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Taverner-Stiftung Raymond
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Raymond Taverner-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005678626, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Raymond Taverner-Stiftung, in Zürich, CHE-110.405.824, Stiftung (SHAB Nr. 202 vom 20.10.2014, S.0, Publ. 1776727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dufner, Otto J., von Zürich und Kirchberg SG, in Zufikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Hans Peter, von Zufikon, in Zufikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1776727, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Raymond Taverner-Stiftung, in Zürich, CHE-110.405.824, Stiftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2013, Publ. 7115900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Litrag Treuhand AG (CH-400.3.901.069-2), in Wohlen AG, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 7115900, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Raymond Taverner-Stiftung, in Zürich, CH-020.7.000.589-7, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 29.06.1998, S. 4445). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Litrag Treuhand AG (CH-400.3.901.069-2), in Wohlen AG, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.