Indirizzo
c/o Leuba + Michel SA
Chemin des Planchettes 1, Vernand
1032 Romanel-sur-Lausanne
Informazioni su RAM immobilier et participations SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu RAM immobilier et participations SA
- RAM immobilier et participations SA ha sede a Romanel-sur-Lausanne ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- L’azienda è stata costituita nel 11.01.1924 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 25.06.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-103.601.343.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.01.1924
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.070.461-9
IDI/IVA
CHE-103.601.343
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gestion d'immeubles; prise de participations dans des sociétés financières, commerciales, industrielles et immobilières.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dr. Balsiger & Partner AG | Zofingen | 25.06.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Blaser Treuhand AG | Bern | 28.03.2011 | 24.06.2021 | |
Fiduciaire Maillard SA | Pully | <2004 | 27.03.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Leuba W., Bois Industriels SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: RAM immobilier et participations SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005229343, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
RAM immobilier et participations S.A., à Lausanne, CHE-103.601.343 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Servageon André n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Blaser Treuhand AG (CH-035-3032789-1) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Dr. Balsiger & Partner AG (CHE-103.858.209), à Zofingen.
Numero di pubblicazione: 6095268, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
RAM immobilier et participations S.A., à Lausanne, CH-550-0070461-9, gestion d'immeubles;
prise de participations dans des sociétés financières, commerciales, industrielles et immobilières (FOSC du 11.02.1999, p. 978). Fiduciaire Maillard S.A. n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Blaser Treuhand AG (CH-035-3032789-1), à Berne.
Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
RAM immobilier et participations S.A., à L a u s a n n e (FOSC du 25.8.1997, p. 6199).
Nouvelle adresse:
Vernand, chemin des Planchettes 1, chez Leuba + Michel S.A. Roger Servageon n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. L'administrateur Marc Servageon est nommé président et continue à signer collectivement à deux.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Eric Michel, de Bönigen, au Mont-sur- Lausanne.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.