Informazioni su Radio Munot Werbe AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Radio Munot Werbe AG
- Radio Munot Werbe AG a Schaffhausen è una Società anonima nel ramo «Servizi pubblicità». Radio Munot Werbe AG è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 12.05.1989.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 14.06.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Radio Munot Werbe AG è iscritta nel cantone SH con l’IDI CHE-106.461.593.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.05.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schaffhausen
Ufficio del registro di commercio
SH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-290.3.003.754-4
IDI/IVA
CHE-106.461.593
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Werbegesellschaft zur Nutzung von Medien; Verkauf von Werbung, insbesondere in elektronischen Medien.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
a&o kreston audit ag | Zürich | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Radio Munot Werbe AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006057368, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Radio Munot Werbe AG, in Schaffhausen, CHE-106.461.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005282021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechsteiner, Beat, von Speicher, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Nina, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005282021, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Radio Munot Werbe AG, in Schaffhausen, CHE-106.461.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004924128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Stephan, von Zuchwil, in Schleitheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wabel, Stefan, von Geroldswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechsteiner, Beat, von Speicher, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Roman, von Tägerwilen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004924128, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Radio Munot Werbe AG, in Schaffhausen, CHE-106.461.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677989).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Marcel, von Sirnach, in Neuhausen am Rheinfall, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Weinfelden].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.