Informazioni su Quinterra AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Quinterra AG
- Quinterra AG ha sede a Brüttisellen, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- L’azienda è stata costituita nel 11.02.2000 e ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.04.2021, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-105.407.881.
- ACSS AVIATION CONSULTING & SALES SERVICES AG, ALCADUS AG, Alvendis AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.02.2000
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wangen-Brüttisellen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.022.730-8
IDI/IVA
CHE-105.407.881
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Investitions- und Finanzierungsbereich. Sie kann selbst Beteiligungen aller Art erwerben und halten sowie Investitions- oder Finanzierungsgeschäfte im In- und Ausland in eigenem Namen oder für Dritte tätigen. Sie kann zudem jede andere Tätigkeit ausüben oder Geschäfte abschliessen die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Wertschriften, Schutzrechte aller Art sowie Grundstücke, Liegenschaften und Stockwerkeigentum erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
DMT D. Meyer Treuhand GmbH | Kilchberg (ZH) | 02.03.2006 | 30.08.2009 | |
Universa Treuhand AG | Wangen-Brüttisellen | 26.03.2004 | 01.03.2006 | |
Universa Wirtschaftsberatung AG | Wädenswil | <2004 | 25.03.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Quadrant Investment AG
- B&IT Partners AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Quinterra AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005154736, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Quinterra AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-105.407.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, S.0, Publ. 2838959).
Statutenänderung:
01.04.2021.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Numero di pubblicazione: 2839369, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Quinterra AG, in Wollerau, CHE-105.407.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2332555). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wangen-Brüttisellen im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2838959, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Quinterra AG, bisher in Wollerau, CHE-105.407.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2332555).
Gründungsstatuten:
11.02.2000.
Statutenänderung:
25.11.2015.
Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.
Domizil neu:
Riedmühlestrasse 1, 8306 Brüttisellen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Investitions- und Finanzierungsbereich. Sie kann selbst Beteiligungen aller Art erwerben und halten sowie Investitions- oder Finanzierungsgeschäfte im In- und Ausland in eigenem Namen oder für Dritte tätigen. Sie kann zudem jede andere Tätigkeit ausüben oder Geschäfte abschliessen die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Wertschriften, Schutzrechte aller Art sowie Grundstücke, Liegenschaften und Stockwerkeigentum erwerben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch Veröffentlichung im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheitlin, Daniel, von St. Gallen, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.