Informazioni su questW AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu questW AG
- questW AG da Zürich opera nel ramo «Servizi per consulenza manageriale» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda questW AG fondata il 30.04.2021 è composta da una persona.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 15.03.2023.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: questW AG.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Anna Chmielinska Piano Studio, atfinity AG, Blauhut AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.04.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.073.952-0
IDI/IVA
CHE-163.222.771
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Trainings- und Supportdienstleistungen in den Bereichen Diversity- und Integrationsmanagement, Führungskräftevermittlung (executive search), Marktforschung sowie Unternehmensführung und -administration. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Organisation von Veranstaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- questW GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: questW AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005700607, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
questW AG, in Zürich, CHE-163.222.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2022, Publ. 1005475047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschuor, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Niederglatt, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005475047, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
questW GmbH, in Zürich, CHE-163.222.771, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242037).
Statutenänderung:
04.05.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 04.05.2022 und Bilanz per 15.04.2022 mit Aktiven von CHF 181'515.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 127'455.75 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000'000 Aktien zu CHF 0.10.
Firma neu:
questW AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Bei der Kapitalerhöhung vom 04.05.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 80'000.00 verrechnet, wofür 800 Stammanteilezu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalagara, Vijay Bhaskar, indischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005169229, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
questW GmbH, in Zürich, CHE-163.222.771, Ackermannstrasse 14, 8044 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.04.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Trainings- und Supportdienstleistungen in den Bereichen Diversity- und Integrationsmanagement, Führungskräftevermittlung (executive search), Marktforschung sowie Unternehmensführung und -administration. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Organisation von Veranstaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 26.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kalagara, Vijay Bhaskar, indischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.