Informazioni su Puro Gusto GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Puro Gusto GmbH
- Puro Gusto GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio di prodotti alimentari». La sede si trova a Arbon.
- L’azienda è stata costituita nel 10.02.2015 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 05.08.2019. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio TG con l’IDI CHE-477.837.213.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.02.2015
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Arbon
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.4.029.228-2
IDI/IVA
CHE-477.837.213
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Lebensmitteln aller Art, die Durchführung von kulinarischen Events und Reise sowie die Errichtung eines Lifestyle Clubs. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- gusto4u.com GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Puro Gusto GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004689768, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
gusto4u.com GmbH, in Arbon, CHE-477.837.213, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, S.0, Publ. 2902825).
Statutenänderung:
05.07.2019.
Firma neu:
Puro Gusto GmbH.
Domizil neu:
Werftstrasse 22, 9320 Arbon. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Numero di pubblicazione: 2902825, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
gusto4u.com GmbH, in Arbon, CHE-477.837.213, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2885999).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arpagaus, Reto, von Lumnezia, in Arbon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2885999, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
gusto4u.com GmbH, in Arbon, CHE-477.837.213, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2015, Publ. 1988603).
Domizil neu:
Berglistrasse 27, 9320 Arbon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tinnella, Francesco, von Wolfhalden, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Thuro Therm AG (CHE-102.577.009), in Horn, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petti, Aurelio, von Glarus Süd, in Arbon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Steiner, Erwin, von Linden, in Neukirch (Egnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.