Indirizzo
Route de la Galaise 21A
1228 Plan-les-Ouates
Informazioni su PRO, Entreprise Sociale Privée d'Intégration et de Réinsertion Professionnelle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PRO, Entreprise Sociale Privée d'Intégration et de Réinsertion Professionnelle
- PRO, Entreprise Sociale Privée d'Intégration et de Réinsertion Professionnelle con sede a Plan-les-Ouates è una Fondazione nel ramo «Altri servizi sociali». PRO, Entreprise Sociale Privée d'Intégration et de Réinsertion Professionnelle è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 18.07.1987 e ha 17 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.06.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio GE con l’IDI CHE-106.076.054.
- darTZeel Audio SA, New Electric Holding SA hanno lo stesso indirizzo come PRO, Entreprise Sociale Privée d'Intégration et de Réinsertion Professionnelle.
Dirigenza (17)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Samuel Eric Blanchot,
Jean-Pierre Edouard Edmond Morand,
Stéphane David Tanner,
Diane Devaux-Charguéraud,
Malika Parent-Aït-Mohamed
i più recenti aventi diritto di firma
Samuel Eric Blanchot,
Jean-Pierre Edouard Edmond Morand,
Stéphane David Tanner,
Diane Devaux-Charguéraud,
Malika Parent-Aït-Mohamed
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.07.1987
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Plan-les-Ouates
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.514.987-0
IDI/IVA
CHE-106.076.054
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Création, acquisition et exploitation d'ateliers de production et de services dans un environnement protégé, au service de personnes en difficulté, exlues du monde du travail notamment en raison de handicap, en vue de leur pourvoir du travail et, subsidiairement, d'examiner et de proposer des solutions aux problèmes que leur posent le logement, la pension, l'entourage et les loisirs.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Vernier | 18.06.2024 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lancy | 23.10.2019 | 17.06.2024 | |
Berney Associés Audit SA | Genève | 08.09.2015 | 22.10.2019 | |
ECHO SA | Genève | 01.11.2010 | 07.09.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- PRO, Entreprise Sociale Privée d'Integration et de Réintegration Professionelle
- Fondation PRO Atelier protégé
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PRO, Entreprise Sociale Privée d'Intégration et de Réinsertion Professionnelle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006064355, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
PRO, Entreprise Sociale Privée d'Intégration et de Réinsertion Professionnelle, à Plan-les-Ouates, CHE-106.076.054 (FOSC du 18.06.2024, p. 0/1006060511). Blanchot Samuel, de France, à Genève, est membre du conseil avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1006060511, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
PRO, Entreprise Sociale Privée d'Intégration et de Réinsertion Professionnelle, à Plan-les-Ouates, CHE-106.076.054 (FOSC du 08.05.2024, p. 0/1006028304). KPMG SA (CHE-269.292.664) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
MAZARS SA (CHE-107.861.311), à Vernier.
Numero di pubblicazione: HR02-1006028304, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
PRO, Entreprise Sociale Privée d'Intégration et de Réinsertion Professionnelle, à Plan-les-Ouates, CHE-106.076.054 (FOSC du 15.12.2023, p. 0/1005911936). Morand Jean-Pierre, de Martigny, au Val de Bagnes et Tanner Stéphane, de Richterswil, à Dardagny, sont membres du conseil avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.