Informazioni su Prisma S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Prisma S.A.
- Prisma S.A. ha sede a Porrentruy, è attiva e opera nel ramo «Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo».
- La dirigenza dell’azienda Prisma S.A. è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 17.11.1983.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 15.04.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della azienda è CHE-101.414.698.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: Elan Europe SA, GMG Holding Sàrl, JM Holding Sàrl.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Grégory Pascal Maurice Mamie,
Nicole Claire Juliette Mamie-Jubin
i più recenti aventi diritto di firma
Grégory Pascal Maurice Mamie,
Nicole Claire Juliette Mamie-Jubin
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.11.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Porrentruy
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-677.3.000.242-5
IDI/IVA
CHE-101.414.698
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'assemblage de pièces pour la fabrication de modules électroniques et d'éléments de sécurité, l'achat, la vente et la distribution de toutes fournitures en vue de cette fabrication, ainsi que le développement de toute activité s'y rattachant.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA | Delémont | 15.04.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Simon Kohler S.A. | Courgenay | 09.12.2003 | 14.04.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Prisma électronique SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prisma S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005150713, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Prisma S.A., à Porrentruy, CHE-101.414.698, société anonyme (No. FOSC 186 du 24.09.2020, Publ. 1004985649).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire Simon Kohler S.A., à Courgenay, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA (CHE-114.528.992), à Delémont, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1004985649, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Prisma S.A., à Porrentruy, CHE-101.414.698, société anonyme (No. FOSC 167 du 30.08.2011, p.0, Publ. 6313324).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mamie, Pascal, de Alle, à Porrentruy, vice-président, avec signature collective à deux;
Mamie, Stéphanie, de Alle, à Porrentruy, membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Mamie, Grégory, de Alle, à Porrentruy, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président];
Mamie-Jubin, Nicole Claire Juliette, de Alle, à Porrentruy, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Mamie-Jubin, Nicole, présidente, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 6313324, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Prisma S.A., à Porrentruy, CH-677.3.000.242-5, société anonyme (No. FOSC 207 du 25.10.2010, p. 9, Publ. 5865944).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Przybor, Jacqueline, de France, à Audincourt (F), vice-présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Mamie, Pascal, de Alle, à Porrentruy, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire avec signature collective à deux];
Mamie, Grégory, de Alle, à Porrentruy, membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président [précédemment: sans fonction inscrite avec procuration collective à deux avec un membre];
Mamie, Stéphanie, de Alle, à Porrentruy, membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.